Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura del Regno di Sardegna
/ I Governo D'Azeglio
condividi
segnala
scarica rdf
I Governo D'Azeglio
Dal 7 maggio 1849 al 21 maggio 1852
III Legislatura del Regno di Sardegna IV Legislatura del Regno di Sardegna
Composizione dal 7 maggio 1849 al 20 ottobre 1849
Viene nominato
Ministro
Filippo Galvagno
Ministero dei lavori pubblici
Filippo Galvagno
Ministro
dal 07.05.1849
al 02.11.1849
Naviga
Storia
Composizione storica
Composizione storica: Ministero dei lavori pubblici
07.05.1849
Viene nominato 1 Ministro
21.10.1849
Viene nominato 1 Ministro
02.11.1849
Si dimettono 2 Ministri
03.11.1849
Viene nominato 1 Ministro
Organi di Governo
Ministeri
Presidenza del Consiglio
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'agricoltura e commercio
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero delle finanze
Ministero di grazia e giustizia e degli affari di culto